Auskünfte zu Johann Geiser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Johann Geiser
Publikationsnummer: HR02-1004730288, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
GAMO Gastroline GmbH, in Eschenbach (LU), CHE-103.978.902, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2013, S.0, Publ. 7053598).
Statutenänderung:
07.08.2019. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiser, Johann, genannt Hans, von Eschenbach LU und Roggliswil, in Eschenbach LU, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann-Vögtli, Annette, von Beatenberg und Seewen, in Eschenbach (LU), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ];
Besse, Michael, von Horw, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 7057974, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Geiser Hans GAMO Gastroservice, bisher in Walchwil, CH-100.1.019.579-4, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2011, Publ. 6305114).
Sitz neu:
Eschenbach LU.
Domizil neu:
Oberhofstrasse 3, 6274 Eschenbach LU.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiser, Johann, genannt Hans, von Eschenbach LU und Roggliswil, in Eschenbach LU, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Geiser, Hans, von Eschenbach LU].
Publikationsnummer: 7053598, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
GAMO Gastroline GmbH, bisher in Walchwil, CH-100.4.020.626-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2011, S. 20, Publ. 6006688).
Gründungsstatuten:
12.12.1997.
Statutenänderung:
23.01.2013.
Sitz neu:
Eschenbach LU.
Domizil neu:
Oberhofstrasse 3, 6274 Eschenbach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiser, Johann, genannt Hans, von Eschenbach LU und Roggliswil, in Eschenbach LU, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Geiser, Hans, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bühlmann-Vögtli, Annette, von Beatenberg und Seewen, in Eschenbach LU, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].